|
- Cristóbal Mendoza.
- 1811-1813
- Nació en Trujillo, el 23 de Junio de 1772. El 5 de
Marzo de 1811, cuando el primer Congreso de Venezuela nombra al Poder
Ejecutivo, se produce el 6 de marzo, en consecuencia, el ascenso de
Cristóbal Mendoza como primero en la lista del Triunvirato, y ser de
esta forma el primer Presidente de Venezuela. Muere en Caracas el 8 de
febrero de 1822.
|
|
|
|
- Simón Bolívar.
- 1813-1814
- Nació en Caracas, el 24 de julio de 1783. Jefe
Supremo entre 1813-1814 y entre 1816-1819. En 1819 el Congreso de
Angostura lo ratificó y Bolívar será Jefe Supremo de la República de
Venezuela hasta 1830. Muere en Santa Marta , Colombia el 17 de
diciembre de 1830.
|
|
|
|
- José Antonio Páez.
- 1830-1834, 1839-1843, 1861-1863
- Nació en Curpa, Estado Portuguesa el 13 de Junio
1790. Fue Presidente en tres ocasiones ,1830-1834, 1839-1843 y luego
en plena Guerra Federal tras los conflictos con los federalistas
reasume el poder dictatorial entre 1861-1863. Muere en Nueva York,
EE.UU., el 6 de mayo de 1873.
|
|
|
|
- José María Vargas.
- 1835-1836
- Nació en la Guaira, el 10 de marzo de 1786. Médico,
cirujano, científico, catedrático y Rector de la Universidad de
Caracas. Presidente de la República en 1835 y en 1836 renuncia. Muere
el 13 de junio de 1854, en Nueva York , Estados Unidos.
|
|
|
|
- Carlos Soublette.
- 1837-1839, 1843-1847
- Nació en La Guaira, el 15 de Diciembre 1789. Héroe
de la Independencia fue Presidente de la República el 11 de Marzo de
1837, hasta el 28 de Enero de 1839. Termina el período del renunciante
José María Vargas. Fue presidente también en 1843 hasta el 20 de Enero
de 1847. Muere en Caracas, el 11 de mayo de 1870.
|
|
|
|
- José Tadeo Monagas.
- 1847-1851,1855-1858
- Nació en Maturín, Edo. Monagas, el 28 de octubre de
1785. Gobierna Venezuela a partir del 1 de Marzo de 1847 hasta el 20
de Enero de 1851, dejando a su hermano José Gregorio la presidencia.
El 20 de Enero de 1855, reasume la presidencia y renuncia el 15 de
marzo de 1858, después del alzamiento del General Julian Castro en
Valencia. Muere en Caracas, el 18 de noviembre de 1868.
|
|
|
|
- José Gregorio Monagas.
- 1851-1855
- Nació en la Hacienda el Roble, cerca de Aragua de
Barcelona, el 4 de Mayo de 1795. Gobierna entre el 5 de Febrero de
1851 hasta el 20 de Enero de 1855. En 1854 pone el ejecútese a la ley
para abolir la esclavitud. Muere en Maracaibo, Edo. Zulia, el 15 de
Julio de 1858.
|
|
|
|
- Julian Castro.
- 1858-1858
- Nació en Petare1859. Muere en Valencia, el 12 de
Junio de 1875 ., Caracas, en 1810. Militar y Político, gobierna a
Venezuela entre el 15 de marzo de 1858 y el 1 de agosto de 1859. Muere
en Valencia, el 12 de Junio de 1875 .
|
|
|
|
- Manuel Felipe Tovar.
- 1860-1861
- Nació en Caracas, el 1 de Enero de 1803. En tres
ocasiones es encargado de la Presidencia: el 28 de Enero de 1858, el 7
de Junio de 1859 y el 29 de Septiembre de 1859, hasta el 10 de Abril
de 1860. Fue el primer Presidente electo por votación directa mediante
la Constitución de 1858. El 12 de Abril de 1860 asume la presidencia,
hasta el 20 de Mayo de 1861. Muere en París, el 21 de febrero de 1866.
|
|
|
|
- Juan Crisóstomo Falcón.
- 1863-1868
- Nació en el hato "Tabe", en Falcón, el 27 de Enero
de 1820. Gobierna entre el 17 de Junio de 1863, hasta el 30 de Abril
de 1868. Muere en Fort de France (Martinica) el 29 de Abril de 1870.
|
|
|
|
- Antonio Guzmán Blanco.
- 1870-1877, 1879-1884, 1886-1888
- Nació en Caracas, el 20 de Febrero de 1829. Fue
Presidente de la República en tres períodos: El septenio (1870-1877),
el Quinquenio (1879-1884) y el Bienio (1886-1888). Muere en París, el
28 de Julio de 1899
|
|
|
|
- Francisco Linares Alcantara.
- 1877-1878
- Nació en Turmero (Edo. Aragua) el 13 de Abril de
1825 .Gobierna entre el 2 de marzo de 1877 hasta el 30 de noviembre de
1878. Muere en La Guaira, el 30 de Noviembre de 1878.
|
|
|
|
- Joaquín Crespo.
- 1884-1886, 1892-1898
- Nació en Francisco de Cara (Edo. Aragua) el 22 de
Agosto de 1841. Presidente de la República el 27 de abril de 1884,
hasta el 27 de abril de 1886, y nuevamente, el 7 de Octubre de 1892,
hasta el 28 de Febrero de 1898. Muere en Mata Camelera ,Edo. Cojedes,
el 16 de Abril de 1898.
|
|
|
|
- Juan Pablo Rojas Paul.
- 1888-1890
- Nació en Caracas el 26 de Noviembre de 1826.
Gobierna entre el 5 de Julio de 1888, hasta el 18 de Marzo de 1890.
Muere en Caracas, el 22 de Julio de 1905.
|
|
|
|
- Raimundo Andueza Palacios.
- 1890-1892
- Nació en Guanare, Edo. Portuguesa, el 6 de Febrero
de 1843. Fue Presidente de la República entre el 19 de Marzo de 1890 y
el 17 de Junio de 1892. Muere en Caracas, el 17 de Agosto de 1900.
|
|
|
|
- Ignacio Andrade.
- 1898-1899
- Nació en Mérida, Edo. Mérida, en Diciembre de 1836.
Gobierna entre el 28 de Diciembre de 1898 y el 19 de Octubre de 1899.
Muere en Macuto, el 17 de Febrero de 1925.
|
|
|
|
Cipriano Castro.
1899-1908.
Militar y Político. Encargado del Poder Ejecutivo y Presidente de la
República entre 1899 y 1908. Primer Presidente que despacha desde el
Palacio de Miraflores. Nace en Capacho, estado Táchira el 12 de
diciembre de 1858 y muere en Santurce, Puerto Rico el 15 de diciembre de
1924. |
|
|
|
Juan Vicente Gómez.
1908-1935.
Nace en la Hacienda La Mulera, estado Táchira el 24 de julio de 1857 y
muere en Maracay, estado Aragua el 17 de diciembre de 1935. Gobernó el
país en 3 etapas durante 27 años. La l- entre 1908-1913, la 2- etapa
entre 1914-1922, destacando en ese lapso la Presidencia Provisional de
José Gil Fortoul (1913-1914) y de Victorino Márquez Bustillos
(1914-1922) y la 3- etapa entre 1922-1935, compartiendo las funciones
como Presidente de la República con Juan Bautista Pérez (1929-1931). |
|
|
|
Eleazar Lopez Contreras.
1935-1941.
Nace en Queniquea, estado Táchira el 5 de mayo de 1883 y muere en
Caracas el 2 de enero de 1973. Militar y político. Gobernó el país a la
muerte del General Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, y a
partir del 25 de abril de 1936, es electo Presidente Constitucional de
la República por el Congreso Nacional. Concluyó su período
constitucional el 5 de mayo de 1941 |
|
|
|
Isaías Medina Angarita.
1941-1945.
Nace en San Cristóbal, estado Táchira, el 6 de julio de 1897 y muere en
Caracas el 15 de septiembre de 1953. Militar y político. Fue electo
Presidente Constitucional el 5 de mayo de 1941 por el Congreso Nacional.
El 18 de octubre de 1945 es derrocado por un golpe cívico-militar |
|
|
|
Junta Revolucionaria de Gobierno.
1945-1948.
El 19 de octubre de 1945 se instala una junta Revolucionaria de Gobierno
constituida por 5 civiles y 2 militares: Raúl Leoni, Gonzalo Barrios,
Luis Beltrán Prieto Figueroa Edmundo Fernández y Rómulo Betancourt,
quien la preside; los dos militares eran Carlos Delgado Chalbaud y Mario
Ricardo Vargas
|
|
|
|
Rómulo Gallegos.
1948.
Nace en Caracas el 21 de agosto de 1884 y muere el 5 de abril de 1969.
Escritor, educador, político. Fué candidato por el Partido Acción
Democrática y electo Presidente de la República en las primeras
elecciones directas y universales realizadas en Venezuela. Ejerció la
Presidencia desde el 15 de febrero de 1948 hasta el 24 de noviembre de
1948 cuando es derrocado por un golpe militar. |
|
|
|
Junta Militar de Gobierno.
1948-1950.
El 24 de noviembre es derrocado Rómulo Gallegos y se constituye una
junta Militar presidida por el Comandante Carlos Delgado Chalbaud y
otros dos miembros: Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El
13 de noviembre de 1950 Carlos Delgado Chalbaud es asesinado en el
ejercicio de sus funciones. |
|
|
|
Junta de Gobierno.
1950-1952.
Tras el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud se constituye una Junta de
Gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich, dejando intacta la
presencia de Marcos Pérez Jiménez y de Luis Felipe Llovera Páez. |
|
|
|
Marcos Pérez
Jiménez.
1952-1958.
Nace en Michelena, estado Táchira el 25 de abril de 1914. Militar y
político. El 2 de diciembre de 1952 desconoce el triunfo electoral del
partido URD y tras la dimisión de la Junta de Gobierno, asume la
Presidencia Provisional. El 19 de abril de 1953 es electo por la
Asamblea Nacional Constituyente como Presidente Constitucional de la
República, contando con 39 años de edad. El 23 de enero de 1958 es
derrocado por un movimiento cívico-militar |
|
|
|
Junta de Gobierno.
23.01.1958 - 14.11.1958.
Tras la caída de Marcos Pérez jiménez, el 24 de enero de 1958 se
constituye una junta de Gobierno presidida por el Comandante en Jefe de
la Marina, Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Los demás miembros de la
junta fueron: el Comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación,
Coronel Carlos Luis Araque, el Director de la Escuela Superior de
Guerra, Coronel Pedro José Quevedo y por los coroneles Roberto Casanova
y Abel Romero Villate. Estos dos últimos renunciaron y fueron
incorporados dos civiles: Blas Lamberti y Eugenio Mendoza, quienes
renunciaron el 19 de mayo de 1958, siendo sustituidos por Edgar Sanabria
y Arturo Sosa (h). |
|
Junta de Gobierno.
14.11.1958 - 13.02.1959.
El 14 de noviembre de 1958 Wolfgang Larrazábal renuncia a la Junta de
Gobierno para participar en las elecciones y asume la Presidencia Edgar
Sanabria hasta el 13 de febrero de 1959. El Capitán de Navío Miguel
Rodríguez Olivares ingresa como miembro de la junta de Gobierno. |
|
Rómulo Betancourt.
1959-1964.
Nace el 22 de febrero de 1908 en Guatire. Estado Miranda y muere en
Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1981. Político,
periodista y fundador del Partido Acción Democrática. Es electo
Presidente de la República el 7 de diciembre de 1958, en elecciones
libres y universales, asume la presidencia el 13 de febrero de 1959. El
11 de marzo de 1964 concluye su período de gobierno |
|
|
|
Raúl Leoni.
1964-1969.
Nace en El Manteco, estado Bolívar, el 26 de abril de 1905 y muere en
Nueva York el 5 de julio de 1972. Fué candidato por el Partido Acción
Democrática y electo Presidente de la República para el período del 11
de marzo de 1964, al 11 de marzo de 1969.
|
|
|
|
Rafael Caldera.
1969-1974.
Nace en San Felipe, estado Yaracuy el 24 de enero de 1916. Político.
Fundador del Partido Social Cristiano COPEI. Electo Presidente
Constitucional, ejerció la Presidencia desde el 11 de marzo de 1969
hasta el 12 de marzo de 1974. |
|
|
|
Carlos Andrés Pérez.
1974-1979.
Nace en Rubio, estado Táchira el 27 de octubre de 1922. Político.
Miembro del Partido Acción Democrática fué electo el 9 de diciembre de
1973 Presidente de la República y el 12 de marzo de 1974 asume sus
funciones presidenciales hasta el 12 de marzo de 1979 |
|
|
|
Luis Herrera Campins.
1979-1984.
Nace en Acarigua, estado Portuguesa el 4 de mayo de 1925. Dirigente
Político Socialcristiano. Es electo Presidente de la República el 3 de
diciembre de 1978 y ejerce sus funciones a partir del 12 de marzo de
1979 hasta el 2 de febrero de 1984. |
|
|
|
Jaime Lusinchi.
1984-1989.
Nace en Clarines, estado Anzoátegui el 27 de mayo de 1924. Médico y
político. Fue electo Presidente de la República como candidato del
Partido Acción Democrática en diciembre de 1983 y ejerció la presidencia
a partir del 2 de febrero de 1984 hasta el 2 de febrero de 1989. |
|
|
|
Carlos Andrés Pérez.
1989-1993.
Fue electo para su segundo período presidencial en diciembre de 1988 y
ejerció sus funciones a partir del 2 de febrero de 1989. Fue un período
convulsionado por un levantamiento social y dos intentonas fallidas de
golpe militar, finalmente interrumpido a raíz de un juicio que provocó
la suspensión de sus funciones por decisión del Congreso de la República
el 21 de mayo de 1993. |
|
|
+ |
Octavío Lepage.
21.05.1993 - 5.06.1993.
Asume la Presidencia Provisional de la República en su condición de
Presidente del Congreso, luego de la suspensión de Carlos Andrés Pérez. |
|
|
|
Ramón J. Velasquez.
5.06.1993 - 2.02.1994.
Nace en San Juan de Colón, estado Táchira 28 de noviembre de 1916. Es
designado Presidente por el Congreso de la República el 5 de junio de
1993 y ratificado por éste mismo órgano el 30 de agosto de 1993. Ejerce
sus funciones hasta el 02 de febrero de 1994. |
|
|
|
Rafael Caldera.
1994-1999.
Es electo Presidente por segunda vez, el 3 de diciembre de 1993. Tras
aglutinar diversos partidos en una alianza que le permitió ganar las
elecciones. Asumió la presidencia el 2 de febrero de 1994 ejerciendo de
sus funciones hasta el 2 febrero de 1999. |
|
|
|
Hugo Rafael Chávez.
1999-2004.
Ahijado del anterior, Nace en Sabaneta, Estado Barinas
el 28 de Julio de 1954. Siendo militar activo de las Fuerzas Armadas
Venezolanas, traiciono el régimen democrático comandando la rebelión
militar contra el entonces Presidente de la Republica de Venezuela
Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992, matando miles de inocentes
y sin lograr apoderarse del poder por la fuerza, es hecho preso y
permanece encarcelado hasta 1994. Liberado por Rafael Caldera para
taparse las espaldas al no ser investigado su corrupto gobierno que
devaluó nuestra moneda de 69 Bs. por Dollar a 535 Bs. por dollar, se
dedicó a la política populista con la cual consagró el Partido
Político Movimiento Quinta República (MVR), que lo postuló como
candidato presidencial en alianza con otras fuerzas políticas de
izquierda radical, como el PPT, el MAS, el MEP, el Partido Comunista
Venezolano (PCV) y otras organizaciones, que en conjunto conformaron el
Polo Patriótico. Esta acción se convirtió en el aliciente de un gran
sentimiento nacional de repudio lo cual lo llevó a la victoria electoral
al ser electo por el 15 % de la población ya que el 68% de la población
se abstuvo de votar. Caracterizando su victoria por la mayor abstención
de votantes nunca antes registrada. Actualmente en ejercicio de
sus funciones en forma de dictadura, corrupta, totalitaria,
tiránica y atentando contra la vida de los que se le oponen, solo en el
año 2002 murieron mas de 10.000 venezolanos a manos de los chavistas
(delincuentes apoyados por el gobierno que cometen delitos impunemente
al no ser investigados ni puestos a la orden de la justicia).
|