(Presidente electo por la Constituyente)
(Arrojado del Poder)
21 de Diciembre de 1957
3 de Octubre de 1963 |
JOSE
RAMON VILLEDA MORALES Nació en Ocotepeque el 26 de Noviembre de 1908.
Hijo de Jose Maria Villeda y de Dolores Morales, Medico y Politico, Presidente de la
República del 21 de Diciembre de 1957 al 2 de Octubre de 1963.
Fue destituido del poder por las Fuerzas
Armadas, a las Cuales su Gobierno Concedio la Autonomía, en su Administración se crearon
importantes leyes:
- Seguro Social
- Reforma Agraria
- Fomento Industrial y el Código del
Trabajo.
|
Convocó al pueblo a elecciones y 10 días antes de celebrarse aquel
evento electoral, el que se verificaría el día 13 de Octubre de 1963, un golpe militar
derribó su gobierno. Fue el primer gobernante en este siglo que solicitó préstamos
extranjeros, dejando a este país en calidad de mendigo, ya que los demás gobernantes que
lo han sucedido, han seguido aquel camino de mendicidad, teniendo Honduras tanta tierra y
tanta materia prima para ensanchar el progreso de este país.
REGRESAR A BIOGRAFIAS DE PRESIDENTES
|