(1903-1985)
6 de Junio de 1971
4 de Diciembre de 1972
|
RAMON ERNESTO CRUZ UCLES
Nació en Cantarranas (San Juan de Flores) el 4 de enero de 1903. Hijo de Carlos Cruz y
Elisa Uclés. Fue abogado, político y catedrático universitario. Rector interino del
Alma Mater y figura del Partido Nacional. Elegido popularmente para ejercer la Presidencia
durante el período 1971-77, tomó posesión conforme a los términos de un Pacto de
Unidad Nacional. En su gobierno los Estados Unidos reconocieron la soberanía
hondureña en la Islas del Cisne.
El 4 de diciembre de 1972 fue destituido por
los militares que colocaron en su lugar al General Oswaldo López Arellano, quien a la vez
fue sustituido por Juan Alberto Melgar Castro en 1975. Cruz Uclés falleció el 6 de
agosto de 1985 en Tegucigalpa. |